Ir. J.P. (Juha) Sipilä - Main contents
Source: Europa Nu.
Juha Sipilä (1961) was van 29 mei 2015 tot 6 juni 2019 minister-president van Finland. Hij is leider van de liberale centrumpartij Kesk. Hij leidde een coalitiekabinet van centrum, de liberaal-conservatieve partij Kokoomus en nationalisten ('De Finnen'). Sipilä was werkzaam in het bedrijfsleven als manager en werd in 2011 lid van het Finse parlement. In 2012 werd hij partijleider.
functie(s) in de periode 2015-2019: regeringsleider/staatshoofd EU-land
CountryFinland
Place and date of birth
Veteli, 25 April 1961
Religious views
Evangelisch-Luthers Party
KESK (Suomen Keskusta, Fins centrum) (centrumpartij) Main functions and occupations
-
-werkzaam bij Lauri Kuokkanen Ltd.
-
-manager productontwikkeling Lauri Kuokkanen Ltd.
-
-lid Raad van Bestuur Solitra Oy, from 1992 until 1998 (sinds 1994 mede-eigenaar)
-
-eigenaar Fortel Invest Oy, from 1998 until 2002
-
-lid Raad van Bestuur Elektrobit Oyj, from 2002 until 2005
-
-lid Eduskunta (Rijksdag), from 20 April 2011 (voor het district Oulu)
-
-leider KESK, from 9 June 2012
-
-voorzitter Eduskunta, from 28 April 2015 until 29 May 2015
-
-minister-president van Finland, from 29 May 2015 until 6 June 2019
-
-technische wetenschappen, Universiteit van Oulu, until 1986
-
-Werd miljonair door de verkoop in 1996 van Solitra
gehuwd
Children
5 kinderen (jongste zoon overleed in februari 2015)